1. Michaël Frederick Willem Ewon Schmelzer, b. Jan 1851, Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland d. September 3, 1951, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland (Age 99 years)
management-assistent afdeling advertentie Unilever N.V., van 1947 tot 1950
hoofdcommies directoraat-generaal Buitelandse Economische Betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1950 tot 1952
hoofd afdeling E.G.K.S., ministerie van Economische Zaken, van 1952 tot oktober 1956
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (belast met bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie), van 26 oktober 1956 tot 19 mei 1959
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1959 tot 19 mei 1959
staatssecretaris van Algemene Zaken (belast met bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie), van 19 mei 1959 tot 24 juli 1963
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 juli 1963 tot 11 mei 1971
fractievoorzitter K.V.P. Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1963 tot 28 april 1971
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 6 juli 1971; voor Groep IV
minister van Buitenlandse Zaken, van 6 juli 1971 tot 11 mei 1973
lid partijbestuur K.V.P., vanaf 1954; speciaal belast met internationale vraagstukken
adviserend lid dagelijks bestuur K.V.P., van 1964 tot 1971
politiek leider K.V.P., van 7 december 1963 tot 28 april 1971
lijstaanvoerder K.V.P. Tweede-Kamerverkiezingen 1967; kieskring Maastricht
enige functies bij de Europese Unie van Christen-Democraten, vanaf 1973
lid partijbestuur C.D.A., omstreeks 1982
voorzitter commissie buitenland C.D.A., omstreeks 1988 tot 26 oktober 1990
lid permanante commissie Europese Integratie, Adviesraad internationale vraagstukken, vanaf 1 januari 2002
informateur, van 2 maart 1965 tot 12 maart 1965
kabinetsformateur, van 18 oktober 1966 tot 3 november 1966; poging mislukt
adviseur Stichting Verolme trust, van 1968 tot april 1971
adviseur Van Lanschotgroep
lid Raad van Commissarissen N.V. Algemene Publiciteitsunie te Amsterdam
lid Raad van Commissarissen Kingma fabriek Tonnema N.V. te Sneek
lid Raad van Commissarissen N.V. aannemings- en wegenbouwbedrijf v/h Heymans Rosmalen
lid Raad van Commissarissen N.V. Dupaco Nijmegen
lid Raad van Commissarissen Coran N.V. Curaçao
voorzitter Noord-Atlantische Raad, van 24 oktober 1972 tot 17 september 1973
adviseur Raad van Bestuur AKZO NV, vanaf juni 1973
lid hoofdbestuur Europese Commissie, van 21 mei 1973 tot 1990
adviseur Hollandse Betongroep te Rijswijk, vanaf 1973
voorzitter Nederlandse Sportbond voor Geestelijke Gehandicapten, van 1973 tot 1980
lid Raad van Commissarissen N.V. aannemings- en wegenbouwbedrijf v/h Heymans Rosmalen, vanaf 1 augustus 1973
lid Raad van Commissarissen Van Lanschots beleggingsmaatschappij, vanaf 4 juli 1973
lid College van Regenten Stichting Katholieke Bejaarden- en Verzorgingstehuizen regio Den Haag, van 1974 tot 1980
lid bestuur Nederlandse Bachvereniging, van 1974 tot 1980
lid Raad van Commissarissen Scaldiapapier te Nijmegen
adviseur OGEM
voorzitter bestuur EIB (Europees Instituut voor Bestuurskunde), vanaf 1 januari 1984
lid bestuur Stichting Administratiekantoor Douwe Egberts-Sara Lee, vanaf augustus 1987
vice-voorzitter voorlopige Adviesraad Vrede en Veiligheid
vice-voorzitter Adviesraad Vrede en Veiligheid, vanaf november 1990
voorzitter Stichting Administratiekantoor Douwe Egberts Sara Lee
voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1965 tot 10 mei 1971
voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1967 tot 10 mei 1971
opleiding(en)
lager onderwijs Openbare lagere school "Westerschoolvereniging" te Rotterdam
gymnasium-a R.K. Aloysius College te 's-Gravenhage, van 1933 tot 1939
economie Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg tot 1947
wetenswaardigheden
Bracht in 1958 de Jeugdspaarwet tot stand
Bepaalde in 1958 dat het lidmaatschap van de S.E.R. onverenigbaar met het Kamerlidmaatschap was
Bracht in 1961 de Nota inzake de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie uit
Bracht in 1961 samen met staatssecretaris Van den Berge de Wet premiespaarregelingen en winstspaarregelingen tot stand. Daardoor kunnen werkgeversbijdragen tot een maximum van f 390 per jaar vrij blijven van loon- en inkomstenbelasting
Bracht in 1962 samen met staatssecretaris Van den Berge een wet inzake fiscale faciliteiten voor bezitsvorming van werknemers tot stand
Werd in december 1963 op een buitengewone fractievergadering in Utrecht tot fractievoorzitter gekozen, als opvolger van De Kort
Diende op 13 oktober 1966 een motie in, die zich richtte tegen het financiële beleid van het kabinet-Cals en die na aanneming leidde tot de val van het kabinet ('De Nacht van Schmelzer')
Legde in 1971 zijn adviseurschap bij Verolme neer, nadat kritiek op het vervullen van deze functie was geuit in verband met de betrokkenheid van de overheid bij dit bedrijf
Tijdens zijn ministerschap steunde Nederland het voorstel van Albanië om de Volksrepubliek China toe te laten tot de V.N. en om Taiwan uit te stoten, werd de D.D.R. erkend, vond een staatsbezoek plaats aan Indonesië en werd minister Gromyko als eerste Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken ontvangen.
niet-aanvaarde politieke functies
kabinetsformateur, maart 1965; geweigerd
onderscheidingen
Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 27 juli 1963
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 8 juni 1973
Grootkruis Orde van Oranje-Nassau, maart 1991
verenigingen, sociëteiten, genootschappen
lid Tilburgs studentencorps
hobby's
muziek; componeren en tekstschrijven
juu-jitsu en judo, skilopen, tennis, zwemmen
publicaties
"Barbara Ward en Europa's nieuwe kans" (1949)
"Europese industriële mede-eigendom in brede lagen van de bevolking" (1954)
"Verbreiding van de industriële mede-eigendom"
"De Katholieke Volkspartij in de Europese politiek" (1956)
"Internationale actualiteit van de christelijke-sociale leer" (1960)
"Bezitsvorming" (1963); met W. Albeda
"Wereldpolitiek en onbehagen; in: internationale spectator" (1970)
meer informatie
Wie is Wie in de Tweede Kamer? 1970
R. Ammerlaan, "Het verschijnsel Schmelzer" (Leiden, 1973)
J. Bosmans, "Een gedreven politicus", in: D. Hellema e.a. (red.), "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (1999)
Rotterdam, ZH, NL
Norbert Schmelzer wurde in den 30er Jahren politisch, organisierte sich im niederländischen Widerstand der Studenten und musste schließlich in den Untergrund. Nachdem der Rauch über den europäischen Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs abgezogen war, studierte er das Fach Ökonomie zu Ende und begann sein Berufsleben, das ihn zu einer Person der Zeitgeschichte machen sollte.