1935 - 2005 (70 years)
Has 2 ancestors but no descendants in this family tree.
1935 - 2005 (70 years)
Birth |
9 Jul 1935 |
Heerenveen, Friesland, Nederland |
Died |
31 Jul 2005 |
Faucon, France |
|
Father |
Lammert Duisenberg |
Mother |
Antje Ykema |
|
Family 1 |
Drs Tine Stelling |
|
Family 2 |
Living |
|
|
Family |
Willem Frederik Duisenberg, b. 9 Jul 1935, Heerenveen, Friesland, Nederland |
|
|
Family 1 |
Frits Bédier de Prairie |
Children |
|
|
Family 2 |
Mr. Henricus Antonius Franciscus Maria Oliviera van Mierlo, Minister van buitenlandse zaken, b. 18 Aug 1931, Breda, Noord-Brabant, Nederland |
|
Family 3 |
Willem Frederik Duisenberg, b. 9 Jul 1935, Heerenveen, Friesland, Nederland |
|
- Yes, date unknown
Died |
Yes, date unknown |
|
Family |
Antje Ykema |
Children |
| 1. Willem Frederik Duisenberg, b. 9 Jul 1935, Heerenveen, Friesland, Nederland |
|
|
- Yes, date unknown
Died |
Yes, date unknown |
|
Family |
Lammert Duisenberg |
Children |
| 1. Willem Frederik Duisenberg, b. 9 Jul 1935, Heerenveen, Friesland, Nederland |
|
|
|
Family |
Willem Frederik Duisenberg, b. 9 Jul 1935, Heerenveen, Friesland, Nederland |
|
|
Family 1 |
Frits Bédier de Prairie |
Children |
|
|
Family 2 |
Mr. Henricus Antonius Franciscus Maria Oliviera van Mierlo, Minister van buitenlandse zaken, b. 18 Aug 1931, Breda, Noord-Brabant, Nederland |
|
Family 3 |
Willem Frederik Duisenberg, b. 9 Jul 1935, Heerenveen, Friesland, Nederland |
|
-
Name |
Willem Frederik Duisenberg |
Birth |
9 Jul 1935 |
Heerenveen, Friesland, Nederland |
Gender |
Male |
Prominent People |
11 May 1973 - 19 Dec 1977 |
Nederland |
Minister van Financiën |
Death |
31 Jul 2005 |
Faucon, France |
- Werd in zijn zwembad gevonden
|
Person ID |
I443465 |
Geneagraphie |
Last Modified |
4 Mar 2007 |
-
-
Recordings |
| At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
|
-
Notes |
- wetenschappelijk medewerker eerste klasse economische faculteit Rijksuniversiteit te Groningen, van juni 1961 tot december 1965
staflid I.M.F. (Internationaal Monetair Fonds) te Washington, van januari 1966 tot maart 1969
stafadviseur directie De Nederlandsche Bank, van maart 1969 tot 1970
hoogleraar macro-economie Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1970 tot mei 1973
minister van Financiën, van 11 mei 1973 tot 19 december 1977
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 8 september 1977
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 januari 1978 tot 27 juni 1978
vice-president directie Rabobank, van 1978 tot 1981
directeur De Nederlandsche Bank, van 1981 tot 1 januari 1982
president De Nederlandsche Bank, van 1 januari 1982 tot 1 juli 1997
president E.M.I. (Europese Monetair Instituut), van 1 juli 1997 tot 1 juli 1998
president E.C.B. (Europese Centrale Bank), vanaf 1 juli 1998
lid Centrale Plancommissie
lid Raad van Commissarissen Nutricia, van 1978 tot januari 1979
lid Raad van Commissarissen Douwe Egberts, van juni 1978 tot 1 januari 1982
adviseur Rabobank, vanaf 1 augustus 1978
president Raad van Commissarissen Nutricia, vanaf 12 januari 1979
lid Raad van Commissarissen K.L.M., vanaf 1979
kroonlid S.E.R. (Sociaal-Economische Raad), van 1982 tot 1 juli 1997
lid bestuur Stichting Radio Nederland Wereldomroep
president Bank voor International Settlements, van 1988 tot 1990
lid Raad van Advies I.O.O. (Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven)
voorzitter bestuur Atlantic Exchange Program
voorzitter Stichting Praemium Erasmianum, van 1 januari 1989 tot januari 1997
voorzitter Fonds International Statistical Institute
voorzitter jury AKO-literatuurprijs 1992, mei 1991
voorzitter bestuur Koning Willem I Stichting
vice-voorzitter E.M.I. (Europese Monetaire Instelling), van 1994 tot 1 juli 1997
gymnasium-b tot 1954; eindexamen
economie: internationale betrekkingen Rijksuniversiteit te Groningen tot 1961; cum laude
Promotie: economische wetenschappen Rijksuniversiteit te Groningen, december 1965
eredoctoraten
economische wetenschappen Universiteit van Amsterdam, 8 januari 2001
Maakte in november 1972 deel uit van het zgn. deelkabinet-Den Uyl/Van Mierlo als kandidaat voor Financiën
Ontwikkelde in 1975 het één-procentsbeleid en bracht in 1976 de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid uit, waarin de een-procentsnorm verder wordt uitgewerkt. Deze norm geeft het maximale groeipercentage aan waarmee de collectieve lasten op middellange termijn mogen stijgen. De lasten die op winstinkomens drukken, moeten worden verlicht, waardoor er meer ruimte ontstaat voor investeringen.
De gemiddelde werknemer moet er wel reëel in inkomen op vooruit blijven gaan.
Diende in 1976 samen met minister Boersma een ontwerp-Wet op de Vermogensaanwasdeling (V.A.D.) in; dit voorstel werd onder een opvolgend kabinet ingetrokken
Bracht in 1977 de Wet giraal effectenverkeer tot stand
woonplaats
Amsterdam
onderscheidingen
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 11 april 1978
Commandeur in de Orde van de Oranje-Nassau
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, juni 1997
penning van verdienste in zilver Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 6 juni 1997
publicaties
"De economische gevolgen van de ontwapening" (dissertatie, 1965)
President, European Central Bank (1998 to present),
President of the European Monetary Institute (1997-1998),
President of De Nederlandsche Bank (1982-1997),
Executive Director of the De Nederlandsche Bank (1981-1982),
Member and Vice-Chairman of the Executive Board Rabobank Nederland (1978-1981),
member of Parliament for the Partij van de Arbeid (1977-1978),
Minister of Finance (1973-1977),
professor of macroeconomics, University of Amsterdam (1970-1973).
|
|
|
|